冯正霖当选第十三届全国政协委员、经济委员会副主任
【民航事儿】据央视《新闻联播》消息,全国政协十三届常委会第二十二次会议22日在京闭幕。会议以“统筹推进绿色低碳高质量发展”为主题协商议政。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持闭幕会并讲话。
经表决,会议决定任命张晓明为第十三届全国政协副秘书长;增补马建堂、冯正霖、何平、宋涛、张纪南、聂辰席、隋青为第十三届全国政协委员;增补马建堂、冯正霖、谢伏瞻为经济委员会副主任,张纪南为人口资源环境委员会副主任,宋涛为教科卫体委员会副主任,隋青为民族和宗教委员会驻会副主任,何平、聂辰席为文化文史和学习委员会副主任;杨小波不再担任民族和宗教委员会驻会副主任。会议通过关于免去沈德咏第十三届全国政协常委、社会和法制委员会主任职务,撤销其委员资格的决定;追认关于撤销于鲁明、刘彦平第十三届全国政协委员资格的决定。
全国政协副主席张庆黎、刘奇葆、万钢、何厚铧、卢展工、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、李斌、巴特尔、汪永清、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙出席会议。
冯正霖,男,汉族,1957年9月出生,陕西延川人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。
1975年6月,陕西省咸阳市马庄公社马庄大队插队知青;
1978年2月,西安公路学院公路系公路工程专业学习;
1982年2月起先后在交通部公路局、工程管理司工作(其间,在联邦德国进修公路建设专业);
1995年5月,任交通部公路管理司助理巡视员(其间:1995年7月-1998年6月挂职任西藏自治区交通厅副厅长);
1998年7月,任交通部综合规划司副司长;
2000年7月,任交通部公路司司长;
2003年5月,任交通部副部长、党组成员;
2008年3月,任交通运输部副部长、党组成员;
2015年10月,任交通运输部党组副书记、副部长;
2015年12月,任交通运输部党组副书记、副部长,中国民用航空局党组书记;
2016年1月,任交通运输部党组副书记、副部长,中国民用航空局党组书记、局长(2017年4月明确为正部长级)。
据民航局官网消息:2022年6月17日下午,中央组织部有关负责同志出席中国民用航空局领导干部会议,宣布中央决定:宋志勇同志任中国民用航空局党组书记,免去冯正霖同志的中国民用航空局党组书记职务。
铁粉可以申请备用群,以防走失!
欢迎加入机场、航司、空管、机务、通航、航空货运群交流(非我们粉丝勿加)。
投稿邮箱:minhangnews@163.com